Vorsitzender |
Rudolf Wuhrer | | Vorsitz | Vorsitz | 01.09.1983 | | von 01.09.1983 |
Fraktion Freie Bürger und Unabhängige Bürger |
Florian Debler | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
David Dreher | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Monika Fischer | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2019 | | von 12.06.2019 |
Viktor Gaier | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2019 | | von 12.06.2019 |
Alexander Kauth | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.07.2009 | | von 21.07.2009 |
Achim Lewedey | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.11.1999 | | von 23.11.1999 |
Florian Ott | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2019 | | von 12.06.2019 |
Martin Schnee | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.07.2009 | | von 21.07.2009 |
Jürgen Thieringer | Freie Bürger und Unabhängige Bürger | Freie Bürger und Unabhängige Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.11.1999 | | von 23.11.1999 |
Fraktion Freie Bürger |
Tanja Köhler | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | 04.06.2019 | von 01.07.2014 bis 04.06.2019 |
Uwe Merz | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | 04.06.2019 | von 01.07.2014 bis 04.06.2019 |
Anton Pfundt | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2011 | 04.06.2019 | von 22.03.2011 bis 04.06.2019 |
Liste Bürger für Denkingen |
Rudolf Betting | Bürger für Denkingen | Bürger für Denkingen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | 04.06.2019 | von 01.07.2014 bis 04.06.2019 |
Heidi Hermle | Bürger für Denkingen | Bürger für Denkingen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.09.2018 | | von 18.09.2018 |
Anton Schnee | Bürger für Denkingen | Bürger für Denkingen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2019 | | von 12.06.2019 |
Suse Staudenmayer | Bürger für Denkingen | Bürger für Denkingen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2014 | 17.07.2018 | von 01.07.2014 bis 17.07.2018 |
Matthias Zepf | Bürger für Denkingen | Bürger für Denkingen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.07.2009 | | von 21.07.2009 |